https://ria.ru/20241007/lychagin--1976837953.html
Умер бывший глава Пензенского совета народных депутатов
Умер бывший глава Пензенского совета народных депутатов - РИА Новости, 07.10.2024
Умер бывший глава Пензенского совета народных депутатов
Бывший председатель областного Совета народных депутатов Александр Лычагин скончался в возрасте 81 года, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:50
2024-10-07T18:50
2024-10-07T18:51
политика
пензенская область
россия
олег мельниченко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:103:2917:1744_1920x0_80_0_0_0d2a50b8c90853c63e86c5e2a5ad3dbf.jpg
САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости. Бывший председатель областного Совета народных депутатов Александр Лычагин скончался в возрасте 81 года, сообщается на сайте правительства региона. "Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель законодательного собрания региона Вадим Супиков... выражают соболезнования родным и близким ветерана государственной службы, бывшего председателя областного совета народных депутатов Александра Родионовича Лычагина, скончавшегося на 82-м году жизни 7 октября 2024 года...", - говорится в сообщении. Лычагин родился 7 сентября 1943 года в Земетчинском районе Пензенской области. Из 43 лет общего трудового стажа более 30 лет посвятил службе в государственных органах. С сентября 1991-го по ноябрь 1993 года был председателем Пензенского областного совета народных депутатов. В 1993 году был назначен на должность заместителя руководителя аппарата рабочей группы по подготовке и проведению выборов в законодательное собрание Пензенской области и органы местного самоуправления, затем занял должность заместителя главы администрации Пензенской области и возглавил государственно-правовой отдел. С 1997 по 2004 годы работал в контрольно-ревизионном управлении министерства финансов РФ в Пензенской области, а в 2004-2008 года возглавлял территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области. Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, медалями "За трудовую доблесть", "Ветеран труда", знаком "Отличник финансовой работы", орденом "За заслуги перед Пензенской областью" третьей степени и памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы".
пензенская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:0:2611:1958_1920x0_80_0_0_9d40680117ff39fe4662f02266512f12.jpgРИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, пензенская область, россия, олег мельниченко, общество
Политика, Пензенская область, Россия, Олег Мельниченко, Общество
Умер бывший глава Пензенского совета народных депутатов
Бывший глава Пензенского совета народных депутатов умер на 82-м году жизни
САРАТОВ, 7 окт - РИА Новости. Бывший председатель областного Совета народных депутатов Александр Лычагин скончался в возрасте 81 года, сообщается на сайте правительства региона.
"Губернатор
Пензенской области Олег Мельниченко, председатель законодательного собрания региона Вадим Супиков... выражают соболезнования родным и близким ветерана государственной службы, бывшего председателя областного совета народных депутатов Александра Родионовича Лычагина, скончавшегося на 82-м году жизни 7 октября 2024 года...", - говорится в сообщении.
Лычагин родился 7 сентября 1943 года в Земетчинском районе Пензенской области. Из 43 лет общего трудового стажа более 30 лет посвятил службе в государственных органах. С сентября 1991-го по ноябрь 1993 года был председателем Пензенского областного совета народных депутатов. В 1993 году был назначен на должность заместителя руководителя аппарата рабочей группы по подготовке и проведению выборов в законодательное собрание Пензенской области и органы местного самоуправления, затем занял должность заместителя главы администрации Пензенской области и возглавил государственно-правовой отдел.
С 1997 по 2004 годы работал в контрольно-ревизионном управлении министерства финансов
РФ в Пензенской области, а в 2004-2008 года возглавлял территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области.
Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, медалями "За трудовую доблесть", "Ветеран труда", знаком "Отличник финансовой работы", орденом "За заслуги перед Пензенской областью" третьей степени и памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы".